Gruppe CDU/FDP |
Ausschuss für Bau-, Landwirtschafts-, Umwelt- und Naturschutzangelegenheiten | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Feuerwehrausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Finanz-, Wirtschafts und Fremdenverkehrsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Gruppe CDU/FDP | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Samtgemeinderat | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Samtgemeinderat (nichtöffentlich) | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 03.03.2014 | 31.10.2016 | von 03.03.2014 bis 31.10.2016 |
Schulausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Sozial-, Jugend- und Seniorenausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Sportausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Fraktion CDU |
Feuerwehrausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 19.06.2019 | von 09.11.2016 bis 19.06.2019 |
Fraktion CDU | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Samtgemeinderat | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Schulausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 |
Sportausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 19.06.2019 | 31.10.2021 | von 19.06.2019 bis 31.10.2021 |